A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | COMITÉ INSTITUTIONEL | ÉTUDIANT | MANDAT | RESPONSABLE | |||||||||||||||||||||||
3 | Conseil d'administration | Macia de Oliveira | 2023-03-23 à 2025-03-23 | Sylvie Girard | |||||||||||||||||||||||
4 | Natacha Lord | 2022-11-11 à 2024-11-11 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Commission des études | VACANT | Sylvie Girard | ||||||||||||||||||||||||
6 | Élise Pilote | 2024-05-03 au 2026-05-03 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Macia de Oliveira | 2023-07-12 à 2025-07-12 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Comité de discipline et d'intégrité intellectuelle | Élise Pilote | 2024-03-22 à 2026-03-22 | Anne-Marie Gagné | |||||||||||||||||||||||
9 | Comité conseil de la planification stratégique | Macia De Oliveira | Anne-Marie Gagné | ||||||||||||||||||||||||
10 | Comité de développement durable | Dominic Deschênes | 2024-03-22 à 2026-03-22 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Comité institutionnel sur les violences à caractère sexuel | (1e cycle) Dominic Deschênes | 2024-05-03 au 2026-05-03 | Geneviève Piché | |||||||||||||||||||||||
12 | (2e,3e cycle) Maxime Hupé | 2024-05-03 au 2026-05-03 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Comité des bourses | VACANT | Jean Petitclerc | ||||||||||||||||||||||||
14 | Comité institutionnel en santé mental | Macia De Oliveira | 2024-05-03 au 2026-05-03 | Philippe Boucher | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Comité sur la liberté académique | Maxime Hupé | 2023-09-13 à 2026-09-13 | Valérie Lavoie | |||||||||||||||||||||||
17 | Comité consultatif de promotion de la langue française | Dominic Deschênes | 2023-11-20 à 2026-11-20 | Marie-Claude Paquet | |||||||||||||||||||||||
18 | Comité réflexion AI | Macia De Oliveira | Anne-Marie Gagné | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | DÉPARTEMENT | COMITÉ DE PROGRAMMES | ÉTUDIANT | MANDAT | RESPONSABLE | ||||||||||||||||||||||
21 | Éducation | Enseignement en milieu scolaire, en administration scolaire | VAVANT | Steve Bissonnette | |||||||||||||||||||||||
22 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Éducation et formation des adultes | Christiane Bélanger | 2024-05-24 au 2026-05-24 | Jean-Luc Bédard | |||||||||||||||||||||||
24 | Josée Séguin | 2024-01-12 au 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Technologies éducatives et formation à distance (TED FAD) | VACANT | Serge Gérin-Lajoie | ||||||||||||||||||||||||
26 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
27 | École des sciences de l'administration | Administration | Audrey Beauchemin-Blais | 2024-05-24 au 2026-05-24 | Patrick Pelletier | ||||||||||||||||||||||
28 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Économie et gestion durable | Charles Bilodeau | 2024-05-24 au 2026-05-24 | Alexandre Croutzet | |||||||||||||||||||||||
30 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Comptabilité | VACANT | Anis Maaloul | ||||||||||||||||||||||||
32 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Finances | VACANT | Lilia Rekik | ||||||||||||||||||||||||
34 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Organisations et santé | Kim Rivard-Couture | 2022-11-11 au 2024-11-11 | Saliha Ziam | |||||||||||||||||||||||
36 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Ressources humaines | Stéphanie Marquis | 2023-07-21 au 2025-07-21 | Amélie Bernier | |||||||||||||||||||||||
38 | Sindy Trépanier | 2023-08-25 au 2025-08-25 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Tourisme avec l'ESG | VACANT | Alain Dupuis | ||||||||||||||||||||||||
40 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Sciences comptable avec l'ESG | VACANT | Houda Affes | ||||||||||||||||||||||||
42 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Entrepreneuriat | Marie-Eve Mercier | 2023-09-13 à 2025-09-13 | Nathalie Lachapelle | |||||||||||||||||||||||
44 | Shawn Chenier | 2024-05-24 au 2026-05-24 | |||||||||||||||||||||||||
45 | Informatique | Christophe Lenglos | 2023-10-20 à 2025-10-20 | Richard Hotte | |||||||||||||||||||||||
46 | Carl Genest | 2023-07-12 à 2025-07-12 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Science | VACANT | Yves Jean | ||||||||||||||||||||||||
48 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Sciences de l'environnement | VACANT | Daniel Lemire | ||||||||||||||||||||||||
50 | Angélique Tessier | 2022-11-11 au 2024-11-11 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Technologies de l'information | VACANT | Shadi Shuraida | ||||||||||||||||||||||||
52 | Maxime Hupé | 2024-03-22 au 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||
53 | Doctorat en informatique cognitive | VACANT | |||||||||||||||||||||||||
54 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Sciences humaines, lettres et communications | Communication | Mélany Boivin | 2022-11-11 au 2024-11-11 | Joëlle Basque | ||||||||||||||||||||||
56 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Humanités | VACANT | Mélinda Caron | ||||||||||||||||||||||||
58 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Langues et Linguistique | VACANT | Anna Joan Casademont | ||||||||||||||||||||||||
60 | VACANT | ||||||||||||||||||||||||||
61 | Psychologie et santé mentale | Macia De Oliveira | 2024-05-24 au 2026-05-24 | Coralie Mercerat | |||||||||||||||||||||||
62 | Cynthia Habel | 2024-08-28 au 2026-08-28 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |